MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 469/2016
Prorrógase designación del Director del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”.
Bs. As., 13/05/2016
VISTO el expediente N° 1-2095-S01: 0001002/2011 del registro de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR.
CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado que funciona en
la órbita de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACION E INSTITUTOS del
MINISTERIO DE SALUD y los Decretos N° 1628 del 23 de diciembre de 1996,
N° 1133 del 25 de agosto de 2009, N° 227 del 20 de enero de 2016 y N°
2581 del 26 de diciembre del 2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 2581/12 se designó transitoriamente desde el 26 de
diciembre del 2012 por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
al Dr. Sergio Alejandro SOSA ESTANI (DNI N° 16.276.220), en la función
Directiva de Director del INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGÍA “DR.
MARIO FATALA CHABEN” (INP), dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” —ANLIS—
organismo descentralizado de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E
INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, Categoría Adjunto, Grado 5,
autorizándose el pago del Suplemento por función Directiva de nivel III
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de
los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción dependiente del MINISTERIO DE SALUD
homologado por el Decreto N° 1133/09.
Que dicha designación transitoria preveía asimismo que el cargo
involucrado debía ser cubierto conforme con los sistemas de selección
vigentes y requisitos previstos respectivamente, en el artículo 37 y
los Títulos II, Capítulo II y IV, del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción dependientes del Ministerio de Salud homologado por el
Decreto N° 1133 de fecha 25 de agosto de 2009, en el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles a partir de la fecha indicada en el artículo
1° del referido Decreto.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha
instrumentado hasta el presente y no resulta factible concretarlo en lo
inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza del
cargo involucrado y a efectos de contribuir al normal cumplimiento de
las acciones que tiene asignadas la DIRECCION del INSTITUTO NACIONAL DE
PARASITOLOGÍA “DR. MARIO FATALA CHABEN” (INP), dependiente de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR.
CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS), resulta oportuno y conveniente disponer una
prórroga de la designación transitoria del funcionario mencionado, por
el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2013 al 29 de junio
de 2014.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso
extraordinario alguno, habiéndose acreditado la disponibilidad
presupuestaria correspondiente con cargo al presupuesto del organismo
proponente:
Que el servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente del Organismo
propiciante y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 100, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL y el
artículo 1° del Decreto N° 227 del 20 de enero de 2016.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Prorrógase a
partir del 25 de septiembre de 2013 y hasta el 29 de junio de 2014, la
designación transitoria del Doctor D. Sergio Alejandro SOSA ESTANI
(D.N.I. N° 16.276.220), dispuesta por Decreto N° 2581/12 en la Función
de Director del Instituto NACIONAL DE PARASITOLOGÍA “DR. MARIO FATALA
CHABEN” (INP), dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” —ANLIS—
organismo descentralizado de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E
INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, en la Categoría Adjunto, Grado 6,
autorizándose el pago del Suplemento por Función Directiva Nivel III
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de
los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción dependiente del MINISTERIO DE SALUD
homologado por el Decreto N° 1133 de fecha 25 de agosto del 2009.
Art. 2° — El gasto que demandé
el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO
DE SALUD, Entidad 906 - ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS) dependiente de la
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS del MINISTERIO de
SALUD.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Rogelio Frigerio. — Jorge D. Lemus.