MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 21/2021
RESOL-2021-21-APN-MSG
Ciudad de Buenos Aires, 26/01/2021
VISTO el Expediente EX-2021-03800225-APN-DGRRHH#MSG, los Decretos Nros.
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios y 328 del 31 de marzo de 2020,
las Decisiones Administrativas Nros. 461 del 4 de abril de 2020, 522
del 17 de abril de 2020, 555 del 19 de abril de 2020, 626, 627, 628 del
23 de abril de 2020, 629, 630, 631, 632 del 24 de abril de 2020, 685,
686, 687, 688, 689 del 29 de Abril de 2020, 712, 713, 714 del 2 de Mayo
de 2020, 725, 726, 728, 730 del 6 de Mayo de 2020 y 1143 del 26 de
Junio de 2020 y 335 del 6 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 461/20 fue designado
transitoriamente el señor Pablo Germán GARDIOL (D.N.I. N° 23.146.237)
en el cargo de Coordinador de Logística, actualmente dependiente de la
DIRECCIÓN DE RESPUESTA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN
CIVIL de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de este
Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 522/20 fue designada
transitoriamente la abogada Florencia GRIGERA (D.N.I. N° 23.174.749) en
el cargo de Directora Nacional de Transparencia Institucional de la
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de
este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 555/20 fue designada
transitoriamente la licenciada María Soledad LAPLACE (D.N.I. N°
28.892.207) en el cargo de Directora de Monitoreo de la Gestión de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 626/20 fue designado
transitoriamente el licenciado Carlos Hernán PEREZ (D.N.I. N°
26.294.113) en el cargo de Director de Infraestructura y Servicios
Generales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR,
CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 627/20 fue designada
transitoriamente la licenciada Nicole FRAGA LOUZAO (D.N.I. N°
19.027.907) en el entonces cargo de Coordinadora de Relaciones
Interministeriales e Interprovinciales, actualmente Coordinadora de
Relaciones Institucionales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL
RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE
LA SEGURIDAD de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 628/20 fue designado
transitoriamente el magíster Fernando Diego ALVAREZ (D.N.I. N°
18.606.578) en el cargo Director de Control de Actuaciones
Administrativas y Disciplinarias de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL de
la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 629/20 fue designado
transitoriamente el doctor Fernando Jorge CHIAPPARA (D.N.I. N°
16.939.651) en el entonces cargo de Auditor Adjunto en GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA, actualmente Auditor Adjunto General en GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 630/20 fue designado
transitoriamente el licenciado Sebastián Eugenio DAMENO (D.N.I. N°
25.582.748), en el cargo de Director de Gestión Técnica dependiente de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA Y EQUIPAMIENTO FEDERAL de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de este
Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 631/20 fue designada
transitoriamente la licenciada Melina Natalia ADELCHANOW (D.N.I. N°
29.434.113) en el cargo de Directora Nacional de Articulación
Legislativa de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN FEDERAL Y ARTICULACIÓN
LEGISLATIVA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de
este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 632/20 fue designada
transitoriamente la licenciada Lucía CAÑAVERAL (D.N.I. N° 30.651.599)
en el entonces cargo de Coordinadora de Vinculación Científica y
Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas, actualmente Coordinadora
de Vinculación con Unidades Científicas y Académicas y Articulación
Jurisdiccional dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO de la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 685/20 fue designada
transitoriamente la abogada Luciana Antonela ALFONSO (D.N.I. N°
29.233.133) en el cargo de Coordinadora del Registro Nacional de
Precursores Químicos de la DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE
PRECURSORES QUÍMICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y
COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 686/20 fue designado
transitoriamente el licenciado Mauro Emanuel VIVAS (D.N.I. N°
27.626.005) en el cargo de Director de Participación Ciudadana y
Abordaje Multiagencial dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS VIOLENCIAS de la SUBSECRETARÍA DE
INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 687/20 fue designado
transitoriamente el abogado Sebastián OVEJERO (D.N.I. N° 21.475.486) en
el cargo de Director de Desarrollo de Personal de la DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 688/20 fue designado
transitoriamente el licenciado Pablo Gabriel LUZZA RODRIGUEZ (D.N.I. N°
34.108.642) en el cargo de Coordinador de Capacitación Permanente y
Programas de Reentrenamiento de la DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO de la SUBSECRETARÍA
DE FORMACIÓN Y CARRERA de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA
CRIMINAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 689/20 fue designada
transitoriamente la señora María Virginia LAINO (D.N.I. N° 24.551.921)
en el cargo de Directora de Bomberos Voluntarios, actualmente
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN
CIVIL de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de este
Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 712/20 fue designado
transitoriamente el señor Andrés Domingo GONZALEZ (D.N.I. N°
12.713.953) en el cargo de Director de Relaciones Institucionales y
Control de Gestión de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN FEDERAL Y
ARTICULACIÓN LEGISLATIVA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA
SEGURIDAD de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 713/20 fue designada
transitoriamente la contadora pública Lorena Martha GARZILLI (D.N.I. N°
25.029.536) en el entonces cargo de Auditora Adjunta de Articulación
Operativa, actualmente Auditora Adjunta General de Articulación
Operativa de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 714/20 fue designado
transitoriamente el licenciado José Mauricio DÉCIMA (D.N.I. N°
28.239.543) en el entonces cargo de Director Nacional de Tecnología,
actualmente Director General de Tecnología de Información y las
Comunicaciones de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 725/20 fue designado
transitoriamente el abogado Juan Manuel SCANGA (D.N.I. N° 24.775.645)
en el cargo de Director de Planificación Operativa y Centro de
Monitoreo de la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 726/20 fue designado
transitoriamente el señor Rodrigo Martín ALVAREZ (D.N.I. N° 29.718.772)
en el cargo de Director de Vigilancia, Control en Fronteras, Hidrovías
y Centros de Monitoreo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE FRONTERAS
E HIDROVÍAS de la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 728/20, rectificada por la
Decisión Administrativa Nº 1143/20, fue designada transitoriamente la
licenciada Paula Alejandra PINKAS (D.N.I. N° 28.573.672) en el cargo de
Coordinadora de Evaluación Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
INGRESO Y CARRERA de la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 730/20 fue designada
transitoriamente la licenciada María Carolina BUSQUIER (D.N.I. N°
27.291.359) en el cargo de Directora de Proyectos Legislativos
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN FEDERAL Y ARTICULACIÓN
LEGISLATIVA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de
este Ministerio.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de
la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y
sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los
correspondientes a este MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo y se incorporaron,
homologaron, reasignaron y derogaron en el Nomenclador de Funciones
Ejecutivas diversos cargos de la Jurisdicción.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 se facultó a los
Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de
Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los
Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria
ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas, no
pudiendo exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por el Decreto citado precedentemente se estableció que el acto
administrativo que disponga la prórroga deberá comunicarse a la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso
de selección para la cobertura de los cargos en cuestión.
Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción para
hacer frente al gasto que demande la medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en
virtud de las facultades contempladas en los artículos 3° del Decreto
Nº 1035/18 y 1º del Decreto 328/20.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dense por prorrogadas, a partir de las fechas que en cada
caso se indica y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
las designaciones transitorias de los/as funcionarios/as consignados/as
en la planilla que como ANEXO (IF-2021-03806942-APN-DGRRHH#MSG), forma
parte integrante de la presente medida y conforme el detalle obrante en
la misma, en las mismas condiciones a las dispuestas por las Decisiones
Administrativas Nros. 461/20, 522/20, 555/20, 626/20, 627/20, 628/20,
629/20, 630/20, 631/20, 632/20, 685/20, 686/20, 687/20, 688/20, 689/20,
712/20, 713/20, 714/20, 725/20, 726/20, 728/20, 730/20 y 1143/20,
autorizándose los correspondientes pagos de los Suplementos por
Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por
Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a
comunicar el presente acto administrativo a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro de los
CINCO (5) días de dictado el mismo, de conformidad con el artículo 2°
del Decreto 328/20.
ARTÍCULO 3°.- Los cargos involucrados en el artículo 1° de la presente
medida deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los
Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de las fechas
indicadas en la planilla que como ANEXO
(IF-2021-03806942-APN-DGRRHH#MSG), forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente
medida se imputará con cargo a la partida específica del presupuesto de
la Jurisdicción aprobado para el corriente ejercicio.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sabina Andrea Frederic
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 29/01/2021 N° 3894/21 v. 29/01/2021
(Nota
Infoleg:
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el
siguiente link: Anexos)